Renseignements sur Cires S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cires S.A.
- Cires S.A. avec son siège à Baulmes est une Société anonyme du domaine «Exploitation des etablissements généraux de santé». Cires S.A. est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 23.12.1992.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 16.08.2017.
- L'IDI d'entreprise est CHE-107.437.315.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Baulmes
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.125.163-8
IDE/TVA
CHE-107.437.315
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toutes activités de conseils et de services dans les domaines de la médecine, de la gestion d'entreprise, de l'immobilier et de l'informatique, ainsi que le commerce de tous biens et produits dans les domaines précités, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Cédric Meylan, gestion & conseils | Pully | 04.07.2011 | 15.08.2017 | |
FGC Finance, Gestion & Conseils SA | Pully | <2004 | 03.07.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Cires SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cires S.A.
Numéro de publication: 3699943, Registre du commerce Vaud, (550)
Cires S.A., à Baulmes, CHE-107.437.315 (FOSC du 12.05.2017, p. 0/3518565). Selon déclaration du 3 juillet 2017, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Cédric Meylan, gestion & conseils (CH-550-0063848-8) n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 3518565, Registre du commerce Vaud, (550)
Cires S.A., à Vevey, CHE-107.437.315 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 3 mai 2017. Siège transféré à Baulmes.
Nouvelle adresse:
rue du Crêt 2, 1446 Baulmes.
Nouveau but:
la société a pour but toutes activités de conseils et de services dans les domaines de la médecine, de la gestion d'entreprise, de l'immobilier et de l'informatique, ainsi que le commerce de tous biens et produits dans les domaines précités, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Numéro de publication: 6235758, Registre du commerce Vaud, (550)
Cires S.A., à Vevey, CH-550-0125163-8, exploitation de cabinets médicaux (FOSC du 12.11.2009, p. 21/5340662). SM fiduciaire S.A. n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Cédric Meylan, gestion & conseils (CH-550-0063848-8), à Pully.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.