Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Ciba Holding AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.04.1996
Radiation du registre du commerce
29.06.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.002.356-5
IDE/TVA
CHE-103.482.185
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten und Veräusserung von Unternehmen unter anderem mit Tätigkeitsbereichen auf dem Gebiet der Spezialitätenchemie. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 28.06.2009 | |
OBT AG | Zürich | <2004 | 28.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ciba Holding SA
- Ciba Holding Inc
- Ciba Spezialitätenchemie Holding AG
- Ciba SC Holding AG
- Ciba SC Holding AG Ciba SC Holding Inc.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ciba Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5097024, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Ciba Holding AG, in Basel, CH-270.3.002.356-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 7, Publ. 5052074). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, in Basel (CH- 270.4.002.489-0), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5052074, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Ciba Holding AG, in Basel, CH-270.3.002.356-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S. 6, Publ. 4979712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moore Schaub, Karin Ursula, von Binningen, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cummins, Brendan, irischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löchle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Querfeld, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Steinen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klemm, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Neustadt an der Weinstrasse (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seeger, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Mutterstadt (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4979712, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Ciba Holding AG, in Basel, CH-270.3.002.356-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 6, Publ. 4969484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höhler, Gertrud, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (D), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehn, Jean-Marie P., französischer Staatsangehöriger, in Strasbourg (F), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Littmann, Peter, deutscher und tschechischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (D), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heri, Erwin W., von Biberist, in Räterschen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Armin, von Zürich, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felcht, Prof. Dr. Utz-Hellmuth, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Beat, von Engelberg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Dr. Hans-Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Grünstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reiners, Hans-Walther, deutscher Staatsangehöriger, in Speyer (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmüller, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Lambsheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.