Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Ceta AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.1997
Radiation du registre du commerce
20.12.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bubikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.019.464-3
IDE/TVA
CHE-108.569.712
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Engineering-Lösungen für verfahrenstechnische Anlagen; Beratung von Kunden, Verkauf und Vertrieb von Hilfsstoffen für verfahrenstechnische Anlagen, insbesondere zur Behandlung von Wasserströmen; Beratung von Unternehmen in allen Belangen der Unternehmensführung, Qualitätsmanagement, Ökologie, Marketing und Personal. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
tb metall AG | Grüningen | <2004 | 03.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ceta AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ceta AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004525881, Registre du commerce Zurich, (20)
Ceta AG in Liquidation, in Bubikon, CHE-108.569.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598231). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3598231, Registre du commerce Zurich, (20)
Ceta AG, in Bubikon, CHE-108.569.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2331949).
Firma neu:
Ceta AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krauss, Werner Ernst, von Bubikon, in Bubikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 2331949, Registre du commerce Zurich, (20)
Ceta AG, in Bubikon, CHE-108.569.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 27, Publ. 5325616).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Lydia Jeanine, von Bubikon, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Krauss, Lydia Jeanine, in Zürich].