Renseignements sur Cerchia AG in Liquidation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cerchia AG in Liquidation
- Cerchia AG in Liquidation est une Société anonyme basée à Zug. Cerchia AG in Liquidation appartient au secteur «Fourniture de services informatiques» et est actuellement en liquidation.
- L’entreprise a été fondée en 06.10.2020 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 16.07.2024.
- L’entreprise Cerchia AG in Liquidation est inscrite sous l’IDI CHE-137.511.436.
- Auto Pierre Sudan AG, Digital Fine Art AG, Exclusive Business Consulting by Alexandra Bilisi ont la même adresse comme Cerchia AG in Liquidation.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.10.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.044.983-2
IDE/TVA
CHE-137.511.436
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung, Entwicklung und Lizenzierung von Hardware, Software und Plattformen, sowie Handel mit Technologieprodukten und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informatik; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Cerchia AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cerchia AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: LS01-0000048658, Registre du commerce Zoug
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 16.07.2024 Öffentlich einsehbar bis: 16.07.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Grunder Rechtsanwälte AG, Zugerstrasse 32, 6340 Baar Liquidationsschuldenruf Cerchia AG in Liquidation Organisation in Auflösung: Cerchia AG in Liquidation CHE-137.511.436 Baarerstrasse 54
Cerchia AG in Liquidation c/o AC Verwaltungs GmbH Poststrasse 30
Numéro de publication: HR02-1006084181, Registre du commerce Zoug, (170)
Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651678).
Firma neu:
Cerchia AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o AC Verwaltungs GmbH, Poststrasse 30, 6300 Zug.
Aktien neu:
12'600'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Michael, von Birmenstorf (AG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Erwin, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Fabian, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Thomas, von Birmenstorf (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
AC Verwaltungs GmbH (CHE-464.143.354), in Zug, Liquidatorin.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.