Renseignements sur Celgene Logistics Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Celgene Logistics Sàrl
- Celgene Logistics Sàrl est active dans le secteur «Commerce de biens de consommation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Boudry.
- L’entreprise a été fondée en 26.07.2006 et a 13 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.09.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Celgene Logistics Sàrl.
- Bristol-Myers Squibb Holdings Pharma Ltd Liability Company, Bristol-Myers Squibb Services Unlimited Company, Dublin, succursale de Boudry, Celgene Chemicals Sàrl sont inscrites à la même adresse.
Direction (13)
les plus récents personnes habilitée à signer
Angélique Ileana Commend Jequier,
Nicole Zurfluh,
Estelle Donata Blokland,
Graham White,
Werner Horst Hans Kirchhoff
Organe de gestion
Estelle Donata Blokland,
Graham White,
Werner Horst Hans Kirchhoff,
Graeme Duncan Lowe,
Sze Shean Teo Burgat
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.07.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Boudry
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.100.126-9
IDE/TVA
CHE-113.039.621
CHE-116.336.363 TVA
Secteur
Commerce de biens de consommation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Commerce de gros de produits pharmaceutiques et exercice d'activités inhérentes à ces fins, selon les besoins des entités appartenant à son groupe de sociétés.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Lausanne | 11.03.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Neuchâtel | 26.02.2007 | 10.03.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Celgene Logistics Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006132784, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Celgene Logistics Sàrl, à Boudry, CHE-113.039.621 (FOSC du 08.08.2024, p. 0/1006102936). Les pouvoirs de Gujer Remo et Juchli-Punz Daniela sont radiés. La procuration de Lemus Carmona Edith Arely est radiée.
Numéro de publication: HR02-1006102936, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Celgene Logistics Sàrl, à Boudry, CHE-113.039.621 (FOSC du 18.07.2024, p. 0/1006088554). Signature collective à deux a été conférée à Commend Jequier Angélique Ileana, de Chardonne, à Port-Valais.
Numéro de publication: HR02-1006088554, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Celgene Logistics Sàrl, à Boudry, CHE-113.039.621 (FOSC du 27.05.2024, p. 0/1006040791). Les pouvoirs de Busam Gunther Jürgen, Messerli Cascante Aguilar Laurence et Theodoridis Vasileios sont radiés. Blokland Estelle Donata, des Pays-Bas, à Arlesheim est gérante avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Zurfluh Nicole, de Gurtnellen, à Unterägeri.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.