Renseignements sur Cedosa Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Cedosa Sàrl
- Cedosa Sàrl a son siège social à St-Ursanne et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des etablissements généraux de santé».
- La direction de l’entreprise Cedosa Sàrl est composée de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 19.10.2009. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Cedosa Sàrl est le suivant : CHE-109.905.149.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.10.2002
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Clos du Doubs
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.4.002.885-1
IDE/TVA
CHE-109.905.149
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Centre de thérapies et d'activités en faveur de la promotion de la santé individuelle ou collective.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cedosa Sàrl
Numéro de publication: 5300790, Registre du commerce Jura, (670)
Cedosa Sàrl, à Clos du Doubs, CH-670.4.002.885-1, Société à responsabilité limitée (FOSC no 119 du 24.06.2009, p. 16, publ. 5088836).
Personne et signature radiée:
Borgeaud, Jean-Jacques, de Montcherand, à Porrentruy, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Freudenberger, Gilles, de Frutigen, à Altkirch (F), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour 19 parts sociales de CHF 1'000.--];
Guerdat, Denis, de Courchavon, à Courgenay, gérant, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5088836, Registre du commerce Jura, (670)
Cedosa Sàrl, à Clos du Doubs, CH-670.4.002.885-1, Société à responsabilité limitée (FOSC no 238 du 07.12.2005, p. 8, publ. 3136836).
Modification des statuts:
17.06.2009.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration des gérants du 17.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Inscription ou modification de personne:
Freudenberger, Gilles, de Frutigen, à Altkirch (F), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 19 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: associé et gérant, pour une part sociale de CHF 19'000.--].
Numéro de publication: 3136836, Registre du commerce Jura, (670)
Cedosa Sàrl, à Saint-Ursanne, CH-670.4.002.885-1, Exploitation d'un centre de thérapies et d'activités en faveur de la promotion de la santé individuelle ou collective. Société à responsabilité limitée (FOSC no 200 du 16.10.2002, p. 7, publ. 688658).
Personnes et signatures radiées:
Lapaire-Dagorn, Chantal, de Fontenais, à Saint-Ursanne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Lapaire, Patrick, de Fontenais, à Saint-Ursanne, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Freudenberger, Gilles, de Frutigen, à Altkirch (F), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Borgeaud, Jean-Jacques, de Montcherand, à Porrentruy, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.