Renseignements sur Casa per anziani Blenio in liquidazione
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Casa per anziani Blenio in liquidazione
- Casa per anziani Blenio in liquidazione a son siège social à Corzoneso et est en liquidation. Elle opère dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- La direction de l’organisation Casa per anziani Blenio in liquidazione est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 01.01.1910.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 03.07.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-101.283.427.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Liquidateur
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1910
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Acquarossa
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-503.6.000.046-5
IDE/TVA
CHE-101.283.427
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine)
La gestione e l'amministrazione di una casa per persone anziane ed altre affini, ai sensi della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento dell'attività a favore delle persone anziane. Della Casa beneficeranno prioritariamente i cittadini residenti nella Valle di Blenio o attinenti.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Casa per anziani Blenio
- Ospedale Bleniese di Sa. Maria Ausiliatrice
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Casa per anziani Blenio in liquidazione
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004928552, Registre du commerce Tessin, (501)
Casa per anziani Blenio in liquidazione, in Acquarossa, CHE-101.283.427, associazione (Nr. FUSC 68 del 10.04.2013, p.0, Pubbl. 7141018).
Trasferimento di patrimonio:
secondo contratto del 24.06.2020, l'associazione ha trasferito attivi per CHF 10'751'376.95 e passivi verso terzi per CHF 5'531'994.05 alla Fondazione la Quercia, in Acquarossa (CHE-353.221.535).
Controprestazione:
nessuna. [Rettifica dell'iscrizione no. 9 del 16.02.2000, pubblicata sul FUSC no. 42 del 29.02.2000].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Greco, Giancarlo, detto Don Angelico, cittadino italiano, in Dongio (Acquarossa), membro, senza diritto di firma [finora: Greco, Angelico].
Numéro de publication: 7141018, Registre du commerce Tessin, (501)
Complemento all'iscrizione del registro giornaliero no. 9'101 del 16.07.2012, pubblicato sul FUSC no. 139 del 19.07.2012. Casa per anziani Blenio in liquidazione, in Acquarossa, CH-503.6.000.046-5, associazione (FUSC no. 139 del 19.07.2012, Pubbl. 6776682).
Statuti modificati:
27.08.2009.
Numéro de publication: 6776682, Registre du commerce Tessin, (501)
Casa per anziani Blenio, in Acquarossa, CH-503.6.000.046-5, associazione (FUSC no. 74 del 19.04.2004, p. 14, Pubbl. 2221190).
Nuovo nome:
Casa per anziani Blenio in liquidazione. L'associazione è sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 27.08.2009.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bruni, Giovanna, da Blenio, in Olivone (Blenio), liquidatrice, con firma collettiva a due [finora: in Olivone, segretaria del consiglio con firma collettiva a due];
Gianella, Giuseppe, da Acquarossa, in Lottigna (Acquarossa), liquidatore, con firma collettiva a due [finora: in Lottigna, presidente del consiglio con firma collettiva a due con il segretario];
Peduzzi, Giuliano, da Biasca, in Torre (Blenio), vice-presidente, senza diritto di firma [finora: in Torre, vice-presidente del consiglio con firma collettiva a due con il segretario].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.