Adresse
Hohrainstrasse 35a
3322 Urtenen-Schönbühl
Renseignements sur Carrosserie Kiener AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Carrosserie Kiener AG
- Carrosserie Kiener AG est une Société anonyme basée à Urtenen-Schönbühl. Carrosserie Kiener AG appartient au secteur «Commerce et réparation des automobiles et motos» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- Le 08.02.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-107.194.880.
- STA Kiener Holding AG, STI Kiener Holding AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Daniel Kiener,
Alfred Kiener,
Peter Kiener,
Hans Peter Kiener
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniel Kiener,
Alfred Kiener,
Peter Kiener,
Hans Peter Kiener
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.03.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mattstetten
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.006.667-8
IDE/TVA
CHE-107.194.880
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Carrosserie- und Lackierarbeiten sowie von allgemeinen Reparaturen an Fahrzeugen aller Art und Betrieb eines Abschlepp- und Pannendienstes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger weiterer Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Langenthal | 08.02.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
accontax Markus Gfeller Treuhand AG | Langenthal | 06.11.2013 | 07.02.2021 | |
KMT Revisionen GmbH in Liq. | Riggisberg | 17.04.2009 | 05.11.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Carrosserie Kiener AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005094201, Registre du commerce Berne, (36)
Carrosserie Kiener AG, in Mattstetten, CHE-107.194.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, S.0, Publ. 1164787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Otto, von Hasle bei Burgdorf, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener-Röthlisberger, Anna, von Hasle bei Burgdorf, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CH-053.3.015.013-4), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Hans Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Alfred, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1164787, Registre du commerce Berne, (36)
Carrosserie Kiener AG, in Mattstetten, CH-053.3.006.667-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Publ. 7081238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMT Revisionen GmbH (035.4.005.365-6), in Kaufdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CH-053.3.015.013-4), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 7081238, Registre du commerce Berne, (36)
Carrosserie Kiener AG, in Mattstetten, CH-053.3.006.667-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 4, Publ. 4977184).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kiener, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.