Renseignements sur Camping Hüttenberg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Camping Hüttenberg AG
- Camping Hüttenberg AG avec son siège à Eschenz est actif. Camping Hüttenberg AG est active dans le domaine «Exploiter des terrains de camping».
- La direction se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 23.05.2012.
- Camping Hüttenberg AG est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-107.098.650.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.06.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Eschenz
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.012.720-9
IDE/TVA
CHE-107.098.650
Secteur
Exploiter des terrains de camping
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb der Campinganlage Hüttenberg mit dazu gehörendem Verkaufsladen, Aufenthaltsraum und Freizeiteinrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Götz & Rufer Treuhand AG | Stein am Rhein | <2004 | 08.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Camping Hüttenberg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6688870, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Camping Hüttenberg AG, in Eschenz, CH-440.3.012.720-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 23, Publ. 5126678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Lily, von Schiers, in Eschenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier, Georg, von Schiers, in Eschenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5126678, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Camping Hüttenberg AG, in Eschenz, CH-440.3.012.720-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2005, S. 12, Publ. 2851948).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb der Campinganlage Hüttenberg mit dazu gehörendem Verkaufsladen, Aufenthaltsraum und Freizeiteinrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--. Bei der Nachliberierung vom 29.06.2009 werden Forderungen Umfang von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 15.06.1999 ist aufgehoben.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft G. + A. Meier, Camping Hüttenberg, in Eschenz, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1998 und Sacheinlagevertrag vom 15.06.1999 mit Aktiven von CHF 1'538'529.76 und Passiven von CHF 1'482'472.05 zum Preis von CHF 56'057.71, wofür 100 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 6'057.71 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götz & Rufer Treuhand AG, in Stein am Rhein, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2851948, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Camping Hüttenberg AG, in Eschenz, CH-440.3.012.720-9, Betrieb der Campinganlage Hüttenberg mit dazu gehörendem Verkaufsladen, Aufenthaltsraum und Freizeiteinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2000, S. 4483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Andreas, von Schiers, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier, Doris, von Schiers, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marcel, von Schiers, in Eschenz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Georg, von Schiers, in Eschenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Meier-Damiano, Manuela, von Schiers und Hemishofen, in Eschenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Götz & Rufer Treuhand AG, in Stein am Rhein, Revisionsstelle [bisher: Götz Treuhand AG, in Stein am Rhein].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.