D'autres adresses
Renseignements sur CAMAN SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de CAMAN SA
- CAMAN SA a son siège social à Saxon et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fabrication d’instruments (musical)».
- L’entreprise a été fondée en 02.07.2007 et a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.10.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-113.714.747.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.07.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Saxon
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.011.080-8
IDE/TVA
CHE-113.714.747
Secteur
Fabrication d’instruments (musical)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le développement, la production et la distribution d'instruments électroniques. Elle peut participer à des entreprises ou activités analogues. Elle peut acheter ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, ainsi qu'effectuer toutes opérations de nature à favoriser son but et ses intérêts.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières en liquidation | Lausanne | 12.03.2010 | 25.10.2022 | |
NOFIVAL SA | Martigny | 30.10.2007 | 11.03.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour CAMAN SA
Numéro de publication: HR02-1005591643, Registre du commerce Valais, (621)
CAMAN SA, précédemment à Sion, CHE-113.714.747, société anonyme (No. FOSC 103 du 29.05.2019, Publ. 1004641162).
Modification des statuts:
27.09.2022.
Nouveau siège:
Saxon.
Nouvelle adresse:
Place de Gottefrey 3, 1907 Saxon.
Autre adresse:
c/o MGM Fiduciaire S.A., Route de La Conversion 271, 1093 La Conversion [précédemment: c/o MGM Fiduciaire SA, Place de la Palud 13, 1003 Lausanne].
Nouveau but:
La société a pour but le développement, la production et la distribution d'instruments électroniques. Elle peut participer à des entreprises ou activités analogues. Elle peut acheter ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, ainsi qu'effectuer toutes opérations de nature à favoriser son but et ses intérêts.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 80'000.00].
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 1'000 actions nominatives de CHF 100.00 (liées selon statuts)].
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 27.09.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cottagnoud, Camille, de Vétroz et Conthey, à Sion, président du conseil, avec signature individuelle;
Baumann, Dominique, de Winterthur, à Lutry, administratrice et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières, à Lausanne (CH-550.0.065.827-3), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Frank, de Sion, à Corbeyrier, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Angot, Sébastien, citoyen français, à Jougne (FR), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005591654, Registre du commerce Valais, (626)
CAMAN SA, à Sion, CHE-113.714.747, société anonyme (No. FOSC 103 du 29.05.2019, Publ. 1004641162). Par suite de transfert du siège à Saxon, l'entité juridique est inscrite au registre du commerce du Bas-Valais. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce du Valais central.
Numéro de publication: HR02-1004641162, Registre du commerce Valais, (626)
CAMAN SA, à Sion, CHE-113.714.747, société anonyme (No. FOSC 50 du 12.03.2010, p.24, Publ. 5539612).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Métrailler, Frank, de Salins, à Grimisuat, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumann, Dominique, de Winterthur, à Lutry, administratrice et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.