Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
General Guisan-Strasse 40
8400 Winterthur
Renseignements sur BVG-Kasse der Winterthur Gesellschaften
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.03.1985
Radiation du registre du commerce
06.10.2004
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Winterthur
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.905.143-5
IDE/TVA
CHE-109.737.372
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen der Minimalvorschriften des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen zugunsten der nachfolgend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod: Mitarbeiter, die in einem Vertragsverhältnis zu der Stiftergesellschaft oder zu angeschlossenen Gesellschaften stehen, bzw. deren Hinterlassene; Mitarbeiter und Agenten, die auf den Geschäftsstellen resp. Agenturen in einem Vertragsverhältnis zur Stiftergesellschaft oder zu angschlossenen Gesellschaften stehen, bzw. deren Hinterlassene.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- BVG-Kasse der Winterthur Gesellschaft
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BVG-Kasse der Winterthur Gesellschaften
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2481000, Registre du commerce Zurich, (20)
BVG-Kasse der Winterthur Gesellschaften, in Winterthur, CH-020.7.905.143-5, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 10.06.2003, S. 16, Publ. 1025672). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 30.06.2004 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 1025672, Registre du commerce Zurich, (20)
BVG-Kasse der Winterthur Gesellschaften, in Winterthur, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2002, S. 15, Publ. 649664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Popp, Dr. Otto, von Steinach, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dennler, Dr. Markus, von Heiligenschwendi, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Marco G., von Widnau, in Widnau, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Hans, von Niedererlinsbach und Elsau, in Elsau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poschung, Antoinette, von Zürich und Saanen, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer Jud, Marianne, von Zürich und Rubigen, in Fällanden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Numéro de publication: 649664, Registre du commerce Zurich, (20)
BVG-Kasse der Winterthur Gesellschaften, in Winterthur, Berufliche Vorsorge im Rahmen der Minimalvorschriften des BVG, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2001, S. 7660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Beat, von Bönigen, in Winterthur, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Marco G., von Widnau, in Widnau, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renaud-dit-Louis, Pascal, von Neuchâtel, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Beat, von Quarten, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.