Adresse
c/o Silvia Kofler
Im Singstel 10
5712 Beinwil am See
Renseignements sur BUHAKO Management AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BUHAKO Management AG
- BUHAKO Management AG a son siège social à Beinwil am See, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- BUHAKO Management AG a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 06.04.2018. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-418.048.103.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.09.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Beinwil am See
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.035.846-1
IDE/TVA
CHE-418.048.103
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Verkauf, Vermietung, Verwaltung und Erstellung von Immobilien, Kauf, Verkauf und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Erbringung von kaufmännischen und technischen Dienstleistungen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- BUHAKO Management Ltd
- BUHAKO Management SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BUHAKO Management AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4155295, Registre du commerce Argovie, (400)
BUHAKO Management AG, in Beinwil am See, CHE-418.048.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2012, Publ. 6839766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Ursula, von Unterlangenegg, in Hitzkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Halter, Johanna, von Lungern, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6839766, Registre du commerce Argovie, (400)
BUHAKO Management AG (BUHAKO Management SA) (BUHAKO Management Ltd), in Beinwil am See, CH-400.3.035.846-1, c/o Silvia Kofler, Im Singstel 10, 5712 Beinwil am See, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.08.2012.
Zweck:
Erwerb, Verkauf, Vermietung, Verwaltung und Erstellung von Immobilien, Kauf, Verkauf und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Erbringung von kaufmännischen und technischen Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 30.08.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bürki, Ursula, von Unterlangenegg, in Hitzkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Halter, Johanna, von Lungern, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kofler, Silvia, von Luzern, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.