Renseignements sur Bürgisser AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bürgisser AG
- Bürgisser AG de Oensingen est active dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 23.02.1946 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 01.06.2007.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-102.595.326.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.02.1946
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oensingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-240.3.000.139-6
IDE/TVA
CHE-102.595.326
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Isoliertüren, Dreh- und Schiebetüren, Buffetanlagen und Kühlmöbeln; Herstellung und Verkauf von Möbeln usw.; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Jorns Treuhand AG | Oensingen | 05.01.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bürgisser AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3955888, Registre du commerce Soleure, (241)
Bürgisser AG, in Oensingen, CH-240.3.000.139-6, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Isoliertüren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2004, S. 15, Publ. 2336974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Hans, von Hergiswil bei Willisau, in Oensingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heller-Hiltbrunner, Käthi, von Hergiswil bei Willisau, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Marcel, von Hergiswil bei Willisau und Zell LU, in Oensingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Heller-Biri, Franziska, von Herznach, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2336974, Registre du commerce Soleure, (241)
Bürgisser AG, in Oensingen, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Isoliertüren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 05.01.2004, S. 8, Publ. 2057334).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Marcel, von Hergiswil bei Willisau und Zell LU, in Oensingen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2057334, Registre du commerce Soleure, (241)
Bürgisser AG, in Oensingen, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Isoliertüren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2003, S. 13, Publ. 1005432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jorns Treuhand Oensingen, in Oensingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorns Treuhand AG, in Oensingen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.