Renseignements sur Brugger Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Brugger Immobilien AG
- Brugger Immobilien AG est active dans le secteur «Facility Management» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Gais.
- L’entreprise a été fondée en 01.10.1970 et a 2 personnes à la direction.
- Le 30.05.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Brugger Immobilien AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.10.1970
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gais
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.010.375-4
IDE/TVA
CHE-107.075.850
Secteur
Facility Management
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ankauf von Liegenschaften und Grundstücken sowie Ueberbauungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwerten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treviso Revisions AG | St. Gallen | 17.12.2008 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treviso Treuhand AG St. Gallen | St. Gallen | <2004 | 16.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Brugger Immobilien AG, Gais
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Brugger Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005755917, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Brugger Immobilien AG, in Gais, CHE-107.075.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005724058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brugger-Glinz, Erika, von Gais, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005724058, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Brugger Immobilien AG, in Gais, CHE-107.075.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3582199).
Domizil neu:
Rösslistrasse 1, 9056 Gais.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Michael, von Basel, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brugger-Glinz, Erika, von Gais, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates].
Numéro de publication: 3582199, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Brugger Immobilien AG, in Gais, CHE-107.075.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251629).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Elsbeth, von Basel, in Bühler, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin];
Brugger-Glinz, Erika, von Gais, in Gais, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.