Renseignements sur Bour, Aquila & Partners SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bour, Aquila & Partners SA
- Bour, Aquila & Partners SA avec son siège à Arzier-Le Muids est une Société anonyme du domaine «Gestion de fonds». Bour, Aquila & Partners SA est actif.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.12.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-109.876.223.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.01.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arzier-Le Muids
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.032.607-5
IDE/TVA
CHE-109.876.223
Secteur
Gestion de fonds
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société est qualifiée de gestionnaire de fortune au sens du LEFin et a pour but la prestation de services de conseil en matière patrimoniale, de gestion de fortune et de conseil en placement, le développement de produits financiers ainsi qu'un service de soutien dans le domaine du conseil financier et patrimonial d'une manière générale; les activités nécessitant une autorisation d'exercer en qualité de banque, maison de titres ou gestionnaire de fortune collective sont formellement exclues (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 28.11.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bour, Aquila & Partners SA
Numéro de publication: HR02-1005060028, Registre du commerce Vaud, (550)
Bour, Aquila & Partners SA, à Gland, CHE-109.876.223 (FOSC du 13.11.2020, p. 0/1005022697). Statuts modifiés le 8 décembre 2020. Siège transféré à Arzier-Le Muids.
Nouvelle adresse:
Chemin des Lys 9, 1273 Arzier-Le Muids.
Nouveau but:
la société est qualifiée de gestionnaire de fortune au sens du LEFin et a pour but la prestation de services de conseil en matière patrimoniale, de gestion de fortune et de conseil en placement, le développement de produits financiers ainsi qu'un service de soutien dans le domaine du conseil financier et patrimonial d'une manière générale;
les activités nécessitant une autorisation d'exercer en qualité de banque, maison de titres ou gestionnaire de fortune collective sont formellement exclues (pour but complet cf. statuts).
Communications aux actionnaires:
par courrier ou par télécopie.
Numéro de publication: HR02-1005022697, Registre du commerce Vaud, (550)
Bour, Aquila & Partners SA, à Gland, CHE-109.876.223 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Frefel Jean-Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Angst Markus, de et à Wallisellen, président.
Numéro de publication: 1208869, Registre du commerce Vaud, (550)
Bour, Aquila & Partners SA, à Gland, CH-550-1032607-5 (FOSC du 10.01.2013, p. 0/7009122). Statuts modifiés le 7 novembre 2013 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du 7 novembre 2013, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. PricewaterhouseCoopers AG n'est plus organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.