Adresse
c/o Scierie Zahnd S.A.
Chemin de Forchy 10
1046 Rueyres
Renseignements sur Boipac société coopérative
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Boipac société coopérative
- Boipac société coopérative a son siège social à Rueyres et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploiter une scierie».
- La direction de l’organisation Boipac société coopérative est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 18.08.1992.
- Le 25.01.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation Boipac société coopérative est inscrite sous l’IDI CHE-103.598.735.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Scierie Zahnd S.A., TCLZ Holding SA.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Frédéric Bourgeois-Duperrex,
Louis Philippe Isaaz,
Stéphane Jordan,
Pierre-François Duc,
Thierry Zahnd
les plus récents personnes habilitée à signer
Frédéric Bourgeois-Duperrex,
Louis Philippe Isaaz,
Stéphane Jordan,
Pierre-François Duc,
Thierry Zahnd
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.08.1992
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Rueyres
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.173.696-8
IDE/TVA
CHE-103.598.735
Secteur
Exploiter une scierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Sauvegarder les intérêts économiques et sociaux de ses membres en créant un parc à bois leur offrant les prestations suivantes : réduction des souches, écorçage, tronçonnage, cubage, triage et qualification des bois, et stockage.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
DFG Fiduciaire SA | Echallens | 28.03.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MA. Fiducia SA | Echallens | 26.05.2010 | 27.03.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Boipac
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Boipac société coopérative
Numéro de publication: HR02-1005944369, Registre du commerce Vaud, (550)
Boipac société coopérative, à Rueyres, CHE-103.598.735 (FOSC du 28.03.2018, p. 0/4140495).
Nouvelle adresse:
Chemin de Forchy 10, c/o Scierie Zahnd S.A., 1046 Rueyres.
Numéro de publication: 4140495, Registre du commerce Vaud, (550)
Boipac société coopérative, à Rueyres, CHE-103.598.735 (FOSC du 04.05.2017, p. 0/3503127). MA. FIDUCIA SA (CH-550-0128860-7) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
DFG Fiduciaire SA (CHE-325.517.290), à Echallens.
Numéro de publication: 3503127, Registre du commerce Vaud, (550)
Boipac société coopérative, à Rueyres, CHE-103.598.735 (FOSC du 09.02.2016, p. 0/2656531). Balestra Etienne n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Bourgeois Frédéric, de Ballaigues, à Echallens.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.