Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Blinden-Leuchtturm Zürich (Arbeitsgemeinschaft für die berufliche und soziale Eingliederung der Blinden und Sehbehinderten) in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.11.1956
Radiation du registre du commerce
03.10.2006
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.5.900.232-7
IDE/TVA
CHE-103.894.814
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft ist eine gemeinnützige, politisch und konfessionell neutrale Institution der Blindenwohlfahrt, mit dem Zwecke, sich für die berufliche und soziale Eingliederung der Blinden und Sehbehinderten einzusetzen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Blinden-Leuchtturm Zürich Arbeitsgemeinschaft für die berufliche und soziale Eingliederung der Blinden und Sehbehinderten
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Blinden-Leuchtturm Zürich (Arbeitsgemeinschaft für die berufliche und soziale Eingliederung der Blinden und Sehbehinderten) in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3574512, Registre du commerce Zurich, (20)
Blinden-Leuchtturm Zürich (Arbeitsgemeinschaft für die berufliche und soziale Eingliederung der Blinden und Sehbehinderten) in Liquidation, in Zürich, CH-020.5.900.232-7, Die Genossenschaft ist Institution der Blindenwohlfahrt, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2005, S. 25, Publ. 2910996). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht .
Numéro de publication: 2910996, Registre du commerce Zurich, (20)
Blinden-Leuchtturm Zürich (Arbeitsgemeinschaft für die berufliche und soziale Eingliederung der Blinden und Sehbehinderten), in Zürich, CH-020.5.900.232-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.1999, S. 5072).
Firma neu:
Blinden-Leuchtturm Zürich (Arbeitsgemeinschaft für die berufliche und soziale Eingliederung der Blinden und Sehbehinderten) in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.06.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruchti, Rudolf, von Rapperswil BE, in Elsau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häni, Anita, von Homburg, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Hermann, von Diemtigen, in Dietikon, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Diemtigen BE, Geschäftsführer];
Hegetschweiler, Dr. Rudolf, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].
Registre du commerce Zurich, (20)
Blinden-Leuchtturm Zürich (Arbeitsgemeinschaft für die berufliche und soziale Eingliederung der Blinden und Sehbehinderten), in Z ü r i c h, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.1991, S. 2767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüscheler, Dr. Fritz, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Johann, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Dr. Rudolf, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Quästor];
Ruchti, Rudolf, von Rapperswil BE, in Elsau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häni , Anita, von Homburg, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.