Renseignements sur BlicoFinRe AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de BlicoFinRe AG
- BlicoFinRe AG avec son siège à Zürich est une Société anonyme du domaine «Gestion de fonds». BlicoFinRe AG est actif.
- BlicoFinRe AG a 2 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 05.02.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-102.374.305.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.11.1925
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.903.660-6
IDE/TVA
CHE-102.374.305
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Bewirtschaften ihrer Vermögensanlagen unter Einschluss von Immobilien und der übrigen eigenen Mittel. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Beteiligungen verwalten und im In- und Ausland Grundeigentum und Wertschriften erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften, Aktionäre und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TBO Revisions AG | Zürich | 04.07.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Numerus AG | Zürich | <2004 | 03.07.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Blico-Seide, Emil Blickenstorfer AG
- Angelico Roberto AG
- Roberto Angelico AG.
- Blico-Seide, Blickenstorfer Emil AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BlicoFinRe AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005951977, Registre du commerce Zurich, (20)
BlicoFinRe AG, in Zürich, CHE-102.374.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Maja, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Landolt, Giacomo, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borghi, François Xavier, von Ormont-Dessous, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Landolt, Rodolfo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005823401, Registre du commerce Zurich, (20)
BlicoFinRe AG, in Zürich, CHE-102.374.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005812539).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Maja, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Landolt, Giacomo, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005812539, Registre du commerce Zurich, (20)
BlicoFinRe AG, in Zürich, CHE-102.374.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005510796).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Maja, von Zürich, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.