Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
Erlenstrasse 25
8955 Oetwil an der Limmat
Renseignements sur BESITA GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.05.2000
Radiation du registre du commerce
27.07.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Oetwil an der Limmat
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.021.684-2
IDE/TVA
CHE-105.510.585
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung, Projektierung, Planung, Kalkulation, Ausführung sowie Kauf und Verkauf in den Bereichen des Metall- und Stahlbaus und weiterer gewerblicher Baukomponenten sowie Erbringen weiterer damit zusammenhängenden Dienstleistungen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- BESITA GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour BESITA GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6273126, Registre du commerce Zurich, (20)
BESITA GmbH in Liquidation, in Oetwil an der Limmat, CH-020.4.021.684-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 29, Publ. 5387376). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5387376, Registre du commerce Zurich, (20)
BESITA GmbH, in Oetwil an der Limmat, CH-020.4.021.684-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2000, S. 3181).
Firma neu:
BESITA GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.11.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ita, Ernst, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ita-Patscheider, Silvia, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Oetwil an der Limmat, Gesellschafterin und Geschäftsführerin];
Fuchs-Ita, Barbara, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Otelfingen].
Registre du commerce Zurich, (20)
BESITA GmbH, in O e t w i l a n d e r L i m m a t, Erlenstrasse 25, 8955 Oetwil an der Limmat, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.05.2000.
Zweck:
Beratung, Projektierung, Planung, Kalkulation, Ausführung sowie Kauf und Verkauf in den Bereichen des Metall- und Stahlbaus und weiterer gewerblicher Baukomponenten sowie Erbringen weiterer damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 30'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ita, Ernst, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Ita-Patscheider, Silvia, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Fuchs-Ita, Barbara, von Zürich, in Otelfingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.