Adresse
c/o C. Lutta-Hallenbarter
Dimvih 149
7524 Zuoz
Renseignements sur Bauunternehmung Gian Lutta AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bauunternehmung Gian Lutta AG
- Bauunternehmung Gian Lutta AG a son siège social à Zuoz et est actif. Elle opère dans le domaine «Bâtiments général».
- Bauunternehmung Gian Lutta AG a été fondée le 18.07.1956.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 13.01.2006. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GR est le suivant: CHE-101.728.702.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.07.1956
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zuoz
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.000.236-1
IDE/TVA
CHE-101.728.702
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung sämtlicher Arbeiten im Hoch- und Tiefbausektor; die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wieser & Wieser AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft | Zuoz | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bauunternehmung Gian Lutta AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3192624, Registre du commerce Grisons, (350)
Bauunternehmung Gian Lutta AG, in Zuoz, CH-350.3.000.236-1, Ausführung sämtlicher Arbeiten im Hoch- und Tiefbausektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 14.01.2003, S. 7, Publ. 810850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berni, Anton, von Vals, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Enrico, von Avers, in Pontresina, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lutta, Barbara, von Zuoz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 810850, Registre du commerce Grisons, (350)
Bauunternehmung Gian Lutta AG, in Zuoz, Ausführung sämtlicher Arbeiten im Hoch- und Tiefbausektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2002, S. 8, Publ. 592516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Enrico, von Avers, in Zuoz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser & Wieser AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zuoz, Revisionsstelle.
Registre du commerce Grisons, (350)
Bauunternehmung Gian Lutta AG, in Zuoz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.1994, S. 5771).
Domizil neu:
c/o Cécil Lutta-Hallenbarter, Dimvih 149, 7524 Zuoz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutta, Gian, von Zuoz und Ilanz und Flond, in Zuoz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berni, Anton, von Vals, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Beirat];
Thomas, Heinz, von Ardez, in S-chanf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.