Renseignements sur Baugenossenschaft SVEA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Baugenossenschaft SVEA
- Baugenossenschaft SVEA est une Société coopérative basée à Thalwil. Baugenossenschaft SVEA appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 6 personnes.
- Le 28.10.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Baugenossenschaft SVEA est le suivant : CHE-102.085.462.
Direction (6)
les plus récents membres de l'administration
Reto Schnellmann,
Andreas Mächler,
Elisabeth Merkli,
Veronika Crameri,
René Bysäth
les plus récents personnes habilitée à signer
Reto Schnellmann,
Marco Hitz,
Andreas Mächler,
Elisabeth Merkli,
Veronika Crameri
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.03.1943
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Thalwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.5.900.198-3
IDE/TVA
CHE-102.085.462
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Auf gemeinnütziger Basis, ihren Mitgliedern, vor allem Familien mit Kindern, gesunde und preiswerte Wohnungen zu schaffen und zu erhalten; kann sich an Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dietrich Verwaltungs AG | Dübendorf | 12.08.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dietrich Treuhand AG | Dübendorf | 17.07.2009 | 11.08.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Baugenossenschaft SVEA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005321646, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft SVEA, in Thalwil, CHE-102.085.462, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Rolf, von Näfels, in Rüti ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Reto, von Wangen (SZ), in Horgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005075720, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft SVEA, in Thalwil, CHE-102.085.462, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnellmann, Reto, von Winterthur, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Marco, von Schneisingen, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004693569, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft SVEA, in Thalwil, CHE-102.085.462, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich Treuhand AG (CHE-108.129.170), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Andreas, von Vorderthal, in Rüti (ZH), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich Verwaltungs AG (CHE-100.056.277), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.