Renseignements sur Bäckerei-Konditorei Haller AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bäckerei-Konditorei Haller AG
- Bäckerei-Konditorei Haller AG est actuellement actif et est dans le secteur Production de produits de boulangerie. Le siège social se trouve à Lenzburg.
- La direction de l’entreprise Bäckerei-Konditorei Haller AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 18.12.2013.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 04.09.2017.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-278.066.115.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lenzburg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.037.676-4
IDE/TVA
CHE-278.066.115
Secteur
Production de produits de boulangerie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Bäckerei-Konditorei mit Catering Betrieb; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Realit Revisions AG | Lenzburg | 04.09.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bäckerei-Konditorei Haller AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3731247, Registre du commerce Argovie, (400)
Bäckerei-Konditorei Haller AG, in Lenzburg, CHE-278.066.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1252203). [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 04.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Realit Revisions AG (CHE-101.363.635), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1252203, Registre du commerce Argovie, (400)
Bäckerei-Konditorei Haller AG, in Lenzburg, CHE-278.066.115, Aavorstadt 22, 5600 Lenzburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.12.2013, 13.12.2013.
Zweck:
Betrieb einer Bäckerei-Konditorei mit Catering Betrieb;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 13.12.2013 und Inventarliste vom 08.10.2013 Maschinen, Betriebseinrichtungen, Fahrzeuge und Vorräte zum Preis von CHF 274'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 04.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Feusi, Peter, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Nicole, von Trachselwald, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.