Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur AWEA Holding AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.10.2008
Radiation du registre du commerce
01.12.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cham
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.033.045-9
IDE/TVA
CHE-114.533.059
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Das Kaufen, Verkaufen, Halten, Verwalten und das Koordinieren von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour AWEA Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3904473, Registre du commerce Zoug, (170)
AWEA Holding AG, in Cham, CHE-114.533.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2013599). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die SAG Schweiz AG, in Cham (CHE-109.821.794), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 2013599, Registre du commerce Zoug, (170)
AWEA Holding AG, in Cham, CHE-114.533.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1072125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Souchon, Joël, von Dübendorf, in Boppelsen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1072125, Registre du commerce Zoug, (170)
AWEA Holding AG, in Cham, CH-020.3.033.045-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6797196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messi, Nicole, von Zürich, in Zell ZH, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.