Renseignements sur Automobiles Olivotti SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Automobiles Olivotti SA
- Automobiles Olivotti SA a son siège social à Porrentruy, est actif et est active dans le domaine «Commerce et réparation des automobiles et motos».
- La direction de l’entreprise Automobiles Olivotti SA est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 07.01.1999.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 23.12.2019.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Automobiles Olivotti SA.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: AZ Informatique Sàrl, Carrosserie-peinture M. Volpato Sàrl.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.01.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Porrentruy
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-677.3.001.651-5
IDE/TVA
CHE-104.954.991
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Le commerce automobile (achat, vente, réparation)
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 09.10.2014 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Porrentruy | 28.07.2009 | 08.10.2014 | |
Fiduciaire Bernard Ruch | Develier | <2004 | 27.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Automobiles Olivotti SA
Numéro de publication: HR02-1004791623, Registre du commerce Jura, (670)
Automobiles Olivotti S.A., à Porrentruy, CHE-104.954.991, société anonyme (No. FOSC 27 du 09.02.2016, p.0, Publ. 2656375).
Inscription ou modification de personne(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Juravenir SA (CHE-105.190.411)].
Numéro de publication: 2656375, Registre du commerce Jura, (670)
Automobiles Olivotti S.A., à Porrentruy, CHE-104.954.991, société anonyme (No. FOSC 195 du 09.10.2014, Publ. 1760405).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Olivotti, Emmanuel, de Cornol, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Chappuis, Nicolas, de Develier, à Develier, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 1760405, Registre du commerce Jura, (670)
Automobiles Olivotti S.A., à Porrentruy, CHE-104.954.991, société anonyme (No. FOSC 41 du 01.03.2010, p. 11, Publ. 5518434).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
BDO SA, à Porrentruy (CH-677.9.000.738-6), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire Juravenir SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.