Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Aspiag Finance & Services AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.09.2012
Radiation du registre du commerce
17.03.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Widnau
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.072.164-2
IDE/TVA
CHE-465.232.670
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung und Ausführung von Finanzierungsgeschäften, Verwaltung von Vermögen für eigene und für Rechnung Dritter, Beratungsdienstleistungen sowie Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann weltweit für die Gesellschaften der Aspiag Gruppe Finanzdienstleistungen erbringen und Finanzierungen bereitstellen, einschliesslich des Gewährs von Garantien oder des Bereitstellens jedes anderen zweckdienlichen Finanzierungsinstrumentes, kann für sich selber oder für andere Gruppengesellschaften Finanzierungen durch Dritte aushandeln und eingehen, alle wirtschaftlichen, Finanz- oder andere Tätigkeiten ausüben, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an anderen Gesellschaften beteiligen, Immaterialgüterrechte erwerben, verkaufen, verwalten, kreieren, entwickeln, nutzen und lizenzieren.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 25.09.2012 | 16.03.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Aspiag Finance & Services AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004854423, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Aspiag Finance & Services AG, in Widnau, CHE-465.232.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3247931). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Aspiag Management AG, in Widnau (CHE-106.531.236), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3247931, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Aspiag Finance & Services AG, in Widnau, CHE-465.232.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1511221).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fofana, Marijana, österreichische Staatsangehörige, in St. Margrethen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stevanovic, Marijana, in Wienacht-Tobel (Eggersriet)].
Numéro de publication: 1511221, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Aspiag Finance & Services AG, in Widnau, CHE-465.232.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013, Publ. 7171344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drexel, Guntram Jodok, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiegel, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AUT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.