Renseignements sur Architekturfabrik Erich Müller AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Architekturfabrik Erich Müller AG
- Architekturfabrik Erich Müller AG a son siège social à Solothurn, est actif et est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 24.03.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-108.426.834.
- AM Office Management GmbH, Atelier 79 GmbH, Beautyexperience Lejla GmbH ont la même adresse comme Architekturfabrik Erich Müller AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.10.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Solothurn
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-260.4.000.048-0
IDE/TVA
CHE-108.426.834
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Architektur-, Planungs- und Generalbaubüros. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Lizenzen, Wertschriften und Patente erwerben, verwalten, verwerten und übertragen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, ferner alle Geschäfte tätigen, welche in ihrem Interesse liegen oder sonstwie geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
NPO Treuhand GmbH | Solothurn | 10.12.2004 | 14.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Architekturfabrik Erich Müller GmbH
- Architekturfabrik Müller Erich GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Architekturfabrik Erich Müller AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005434605, Registre du commerce Soleure, (241)
Architekturfabrik Erich Müller AG, in Solothurn, CHE-108.426.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simm, Heidi, von Zuchwil, in Schwadernau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prellé, Chantal Nicole, von Günsberg, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004844501, Registre du commerce Soleure, (241)
Architekturfabrik Erich Müller AG, in Solothurn, CHE-108.426.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, S.0, Publ. 1744157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Erich, von Günsberg, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1744157, Registre du commerce Soleure, (241)
Architekturfabrik Erich Müller AG, in Solothurn, CHE-108.426.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 22, Publ. 5068834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haudenschild, Hans Jörg, von Wiedlisbach und Niederbipp, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simm, Heidi, von Zuchwil, in Schwadernau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.