Renseignements sur Alters- und Pflegeheim Ischimatt, Langendorf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Alters- und Pflegeheim Ischimatt, Langendorf
- Alters- und Pflegeheim Ischimatt, Langendorf avec son siège à Langendorf est une Fondation du domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires». Alters- und Pflegeheim Ischimatt, Langendorf est actif.
- La direction de l’organisation Alters- und Pflegeheim Ischimatt, Langendorf est composée de 9 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 31.05.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SO est le suivant: CHE-108.395.145.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christa Wernli,
Benedikt Hofer,
Thomas Jenni,
Andreas Betschart Casti,
Jürg Allemann
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.09.1990
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Langendorf
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-255.7.000.247-1
IDE/TVA
CHE-108.395.145
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bezweckt den selbsttragenden Betrieb eines Alters- und Pflegeheims. Im Heim sollen vorab pflege- und betreuungsbedürftige Personen aufgenommen werden, die Einwohnerinnen der Stiftergemeinden sind.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bargetzi Revisions AG | Solothurn | 06.04.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bargetzi Treuhand | Solothurn | 28.05.2010 | 05.04.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Alters- und Pflegeheim Ischimatt, Langendorf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005756882, Registre du commerce Soleure, (241)
Alters- und Pflegeheim Ischimatt, Langendorf, in Langendorf, CHE-108.395.145, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005383421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nick, Claudine, von Schlierbach, in Oberdorf SO, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aeschlimann, Daniel, von Gondiswil, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vidal, Carlos, von Solothurn, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Christa, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oetterli, Anton, von Grossdietwil, in Rüttenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005383421, Registre du commerce Soleure, (241)
Alters- und Pflegeheim Ischimatt, Langendorf, in Langendorf, CHE-108.395.145, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4088387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Beatrice, von Olten, in Bellach, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Benedikt, von Biberist, in Bellach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4088387, Registre du commerce Soleure, (241)
Alters- und Pflegeheim Ischimatt, Langendorf, in Langendorf, CHE-108.395.145, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3450067).
Domizil neu:
Ischimattstrasse 7, 4513 Langendorf.
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bentz, Urs, von Basel, in Langendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Anton, von Bellach, in Bellach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Oskar, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rebholz, Kurt, von Lüsslingen, in Rüttenen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Thomas, von Ins, in Günsberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüthi, Beatrice, von Olten, in Bellach, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lauperswil, in Lommiswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Allemann, Jürg, von Rüttenen, in Rüttenen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Betschart Casti, Andreas, von Muotathal, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ecker, Wolfgang, von Zuchwil, in Günsberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kölliker, Ulrich, von Hochwald, in Oberdorf (SO), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.