Renseignements sur Algra tec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Algra tec AG
- Algra tec AG est active dans le secteur «Fabrication d’autres appareils électriques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Merenschwand.
- Algra tec AG a 9 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 05.06.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-107.983.291.
- Actuellement, l'entreprise Algra tec AG a enregistré 2 marques ou demandes auprès de l'IPI.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Algra Immobilien AG, Dieter Matter Holding GmbH.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
Fabrizio Vagli,
Katharina Unfried,
Domingos da Conceição Sousa Ventinhas,
Michael Weber,
Peter Wendel
les plus récents personnes habilitée à signer
Fabrizio Vagli,
Katharina Unfried,
Dieter Matter,
Domingos da Conceição Sousa Ventinhas,
Michael Weber
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.05.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Merenschwand
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.014.672-4
IDE/TVA
CHE-107.983.291
CHE-376.036.782 TVA
Secteur
Fabrication d’autres appareils électriques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Produktion von sowie Handel mit und Verkauf weltweit von kundenspezifischen Eingabesystemen, Fronten und Gehäusen aller Art, aus Kunststoff oder Metallen sowie piezoelektrische Elemente für Anwendungen aller Art; kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 08.04.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- connect tec AG
- Dynalab AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Agnostic touch | 05.01.2024 | actif | 14047/2023 |
ALGRA | 03.02.1998 | actif | 07076/1997 |
Dernières notifications FOSC pour Algra tec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006048649, Registre du commerce Argovie, (400)
Algra tec AG, in Merenschwand, CHE-107.983.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Olivier, von Trub, in Val-de-Ruz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005848879, Registre du commerce Argovie, (400)
Algra tec AG, in Merenschwand, CHE-107.983.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725278).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unfried, Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Fehraltorf, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vagli, Fabrizio, von Root, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung (CSO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005725278, Registre du commerce Argovie, (400)
Algra tec AG, in Merenschwand, CHE-107.983.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guldimann, Daniel, von Lostorf, in Hägendorf, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.