Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Alfred Schlegel Scheibenfabrik AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.02.1999
Radiation du registre du commerce
24.03.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Walenstadt
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.045.901-7
IDE/TVA
CHE-105.040.651
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation von und Handel mit Schützenscheiben und deren Zubehör und verwandten Artikeln sowie Herstellung von Einwegpaletten, Verpackungskisten und anderen Produkten aus der Holzverarbeitung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien bebauen, kaufen oder verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Prefera Treuhand AG | Sargans | <2004 | 23.03.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Alfred Schlegel Scheibenfabrik AG
- Schlegel Alfred Scheibenfabrik AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Alfred Schlegel Scheibenfabrik AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3303170, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Alfred Schlegel Scheibenfabrik AG in Liquidation, in Walenstadt, CH-320.3.045.901-7, Fabrikation von und Handel mit Schützenscheiben usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2005, S. 12, Publ. 2738084). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht. [Publikation 3.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 51 vom 14.03.2005, S. 26].
Numéro de publication: 2738084, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Alfred Schlegel Scheibenfabrik AG, in Walenstadt, CH-320.3.045.901-7, Fabrikation von und Handel mit Schützenscheiben usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2002, S. 11, Publ. 567056).
Firma neu:
Alfred Schlegel Scheibenfabrik AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Alois, von Flums, in Walenstadt, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godet, Pierre Alexandre, von Cortaillod, in Neuchâtel, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Godet-Schlegel, Elisabeth, von Cortaillod, in Walenstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Alfred Schlegel Scheibenfabrik AG, in Walenstadt, Fabrikation von und Handel mit Schützenscheiben usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.1999, S. 2585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Godet-Schlegel, Pierre, von Cortaillod, in Walenstadt, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godet, Pierre Alexandre, von Cortaillod, in Neuchâtel, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].