Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Akkira AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.10.2006
Radiation du registre du commerce
17.08.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.030.241-6
IDE/TVA
CHE-113.193.392
Secteur
Téléphone et télécommunication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art, Betrieb von Call-Centern sowie Vertrieb und Vermittlung von sowie Handel mit Telekommunikationsanlagen; kann Informationen über das Telefonnetz und das Internet an die Öffentlichkeit verbreiten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen oder selbst solche Unternehmungen gründen und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Akkira AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Akkira AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3007213, Registre du commerce Zurich, (20)
Akkira AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.193.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2618411). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numéro de publication: 2618411, Registre du commerce Zurich, (20)
Akkira AG, in Zürich, CHE-113.193.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2015, Publ. 2162455).
Firma neu:
Akkira AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2162455, Registre du commerce Zurich, (20)
Akkira AG, in Zürich, CHE-113.193.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2012, Publ. 6902160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Attardo, Pietro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.