Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Agro-Pièces Sàrl en liq.
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.02.1996
Radiation du registre du commerce
04.11.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Villeret
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.4.000.035-8
IDE/TVA
CHE-103.460.835
Secteur
Commerce d’accessoires automobiles
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'achat et la vente de pièces de rechange pour véhicules agricoles.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Agro-Pièces Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Agro-Pièces Sàrl en liq.
Numéro de publication: 1802287, Registre du commerce Berne, (36)
Agro-Pièces Sàrl en liq., à Villeret, CHE-103.460.835, société à responsabilité limitée (No. FOSC 141 du 23.07.2012, Publ. 6779952). La liquidation étant terminée, la société est radiée.
Numéro de publication: 6779952, Registre du commerce Berne, (36)
Agro-Pièces S. à r.l., à Villeret, CH-073.4.000.035-8, société à responsabilité limitée (No. FOSC 31 du 14.02.1996, p. 878).
Modification des statuts:
27.06.2012.
Nouvelle raison sociale:
Agro-Pièces Sàrl en liq..
Nouvelle adresse:
rue des Sources 24, 2613 Villeret.
Nouveau but:
La société a pour but l'achat et la vente de pièces de rechange pour véhicules agricoles.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 27.06.2012. Selon déclaration du 27.06.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne(s):
Hirschi, Frédéric Natale, de Trub, à Villeret, associé et gérant et liquidateur, avec signature individuelle comme liquidateur, pour une part sociale de CHF 48'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle];
Hirschi, Pierre, de Trub, à Cernier, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle];
Hirschi, Anne-Florence, de Trub, à Savagnier, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associée et gérante avec signature individuelle].
Registre du commerce Berne, (36)
Agro-Pièces S. à r.l., à Villeret. Statuts du 16.1.1996.
But:
achat et vente de pièces de rechange pour véhicules agricoles;
peut acquérir ou s'intéresser à d'autres sociétés, acheter et vendre des immeubles.
Capital social:
fr.50000, libéré à concurrence de fr.20000, dont fr.20000 par la conversion du capital-actions partiellement libéré de la société anonyme.
Associés:
Natale Frédéric Hirschi, de Trub à Villeret pour une part de fr.48000;
Anne-Florence Hirschi, de Trub à Savagnier pour une part de fr.1000 et Pierre Hirschi, de Trub à Cernier pour une part de fr.1000.
Gérants avec signature individuelle:
Natale Frédéric Hirschi et Anne-Florence Hirschi.
Publications:
FOSC.