Renseignements sur Adagio AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Adagio AG
- Adagio AG a son siège social à Arlesheim et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.03.2015. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-104.349.057.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.10.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arlesheim
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.007.788-6
IDE/TVA
CHE-104.349.057
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen oder Wertschriften erwerben sowie Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RGT Regionale Gewerbe Treuhand AG | Muttenz | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Adagio AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2059795, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Adagio AG, in Arlesheim, CHE-104.349.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 6, Publ. 3952260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martz, Danyel Matthias, von Arlesheim, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martz, Alexander, von Arlesheim, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Martz, Michael, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Campiche, Alex, von Sainte-Croix, in Vallamand (Chancy), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RGT Regionale Gewerbe Treuhand AG (CHE-109.295.569), in Muttenz, Revisionsstelle [bisher: RGT Regionale Gewerbe Treuhand AG (CH-280.3.004.862-8)].
Numéro de publication: 3952260, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Adagio AG, in Arlesheim, CH-020.3.007.788-6, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2004, S. 5, Publ. 2307818).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martz, Danyel Matthias, von Arlesheim, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Martz, Michael, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martz, Alexander, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2307818, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Adagio AG, in Arlesheim, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2002, S. 4).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martz, Tobias Ernst, von Münchenstein und Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martz, Danyel Matthias, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Martz, Daniel Matthias, Präsident des Verwaltungsrates].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.