Reports for Markus Zürcher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Zürcher
Newest SOGC notifications: Markus Zürcher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004991207, Commercial Registry Office Zug, (170)
Markus Zürcher GmbH, in Menzingen, CHE-103.803.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S.22, Publ. 5258940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Susanne, von Menzingen, in Neuheim, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Markus, von Menzingen, in Menzingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: in Neuheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00];
Stebler, Samira, von Menzingen, in Menzingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5665306, Commercial Registry Office Zug, (170)
Markus Zürcher Bau AG, in Neuheim, CH-170.3.018.679-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.1995, S. 6174).
Statutenänderung:
26.04.2010.
Firma neu:
Markus Zürcher Bau AG in Liquidation.
Sitz neu:
Menzingen.
Domizil neu:
Unterschwand, 6313 Menzingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, bei Kenntnis aller Adressen, durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2010 aufgelöst. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beat Degrandi Treuhand, in Hünenberg, Revisionsstelle;
Zürcher-Elsener, Susanne, von Menzingen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Markus, von Menzingen, in Neuheim, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Zug, (170)
Gebr. Zürcher AG, Sitz Neuheim, Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.105 vom 01.06.1995, S.3070).
Statutenänderung:
30.10.1995.
Firma Neu:
Markus Zürcher Bau AG.
Eingetragene Personen Geändert:
Zürcher, Markus, Heimat Menzingen, in Neuheim, VR-Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: VR-Mitglied mit Einzelunterschrift].
Neu:
Zürcher-Elsener, Susanne, Heimat Menzingen, in Neuheim, VR-Mitglied mit Einzelunterschrift.