Reports for Franz Josef Züger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Josef Züger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005469698, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
OBERSEE Real Estate AG, in Feusisberg, CHE-495.071.236, Einsiedlerstrasse 21, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf und die Vermietung und Verwaltung von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland sowie das Erbringen von Beratungen und Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 225'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 225'000.00.
Aktien:
225 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Züger, Franz Josef, von Innerthal, in Wangen (SZ), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Andreas, von Menzingen, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7205306, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BEWA Küchen AG, in Feusisberg, CH-130.3.015.631-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2010, S. 13, Publ. 5600816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imlig, Werner, von Schwyz, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Franz Josef, von Innerthal, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5600816, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BEWA Küchen AG, in Feusisberg, CH-130.3.015.631-9, Einsiedlerstrasse 15, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2010.
Zweck:
Führung eines Schreinereibetriebes sowie Fabrikation von und Handel mit Kücheneinrichtungen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder elektronische Datenübertragung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.4.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Imlig, Werner, von Schwyz, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Franz Josef, von Innerthal, in Wangen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.