Reports for Prof. Dr. Andreas Zollinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Andreas Zollinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004960464, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Werner H. Spross-Stiftung zur Förderung der Augenheilkunde, in Zürich, CHE-109.495.594, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Prof. Dr. Andreas, von Rüti ZH, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Prof. Dr. Urs, von Zürich, in Weggis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Robert, Prof. Dr. Yves, von Basel, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moliterni Eberle, Dr. phil. Lea, von Thal, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2262039, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, in Herisau, CHE-108.912.862, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1933757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzler-Arnold, Ruth, von Willisau, in Appenzell, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lins, Walter, von Zürich, in Weinfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dr. Christiane, von Les Bois, in Gockhausen (Dübendorf), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Dr. Hans Jürg, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keune, Hugo, von Tentlingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zollinger, Prof. Dr. Andreas, von Rüti ZH, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gegenschatz, Andrea Olivia, von Zürich, in Schmerikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6676742, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Zürcher Blutspendedienst SRK, in Zürich, CH-020.7.904.630-2, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 25, Publ. 5793820).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11.07.2011]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalucas, Elisabeth, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pletscher, Dr. Werner, von Winterthur, in Dachsen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zollinger, Prof. Dr. Andreas, von Rüti ZH, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.