Reports for Manuel Moreno Zmak
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuel Moreno Zmak
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005672678, Commercial Registry Office Zurich, (20)
On Point Treuhand AG, in Bülach, CHE-103.932.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weichselbraun, Eric, von Vilters-Wangs, in Oberengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zmak, Manuel, von Fislisbach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005499042, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Saviva AG, in Regensdorf, CHE-109.731.547, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390753).
Name neu:
Pensionskasse Saviva AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 28.03.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zmak, Manuel, von Fislisbach, in Bülach, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerster, Roman, von Wittenbach, in Brütten, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005390753, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Saviva AG, in Regensdorf, CHE-109.731.547, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005367956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Kurt, von Emmen, in Wangen (SZ), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneckenburger, Mirko, von Schaffhausen, in Altdorf UR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zmak, Manuel, von Fislisbach, in Bülach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].