Reports for Thomas Zingg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Zingg
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Zingg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004969621, Commercial Registry Office Berne, (36)
BSB Mechanik AG, in Wynau, CHE-107.982.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864452).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BSB Holding AG, in Wynau (CHE-479.368.459), gemäss Fusionsvertrag vom 25.08.2020 und Bilanz per 31.03.2020. Aktiven von CHF 2'487'170.78 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'129.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Stefan, von Lützelflüh, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zingg, Thomas, von Busswil bei Melchnau, in Wynau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004576783, Commercial Registry Office Berne, (36)
Flükiger & Co. AG, in Oberburg, CHE-101.885.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3240077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Urs, von Lauperswil, in Ersigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zingg, Thomas, von Busswil bei Melchnau, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeberhardt, Sebastian, von Kernenried, in Wasen im Emmental (Sumiswald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1977969, Commercial Registry Office Berne, (36)
Flükiger & Co. AG, in Oberburg, CHE-101.885.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1488419).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Thomas, von Busswil bei Melchnau, in Solothurn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.