Reports for Heinz Zimmermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Heinz Zimmermann
Newest SOGC notifications: Heinz Zimmermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3379051, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Top Line Marketing GmbH, in Zürich, CHE-108.358.782, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, Publ. 6554308).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Heinz, von Vitznau, in Ennetbaden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Neuenhof und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Top Line Marketing GmbH (CHE-108.358.782), in Zürich, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3043305, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Top Line Real Estate AG, in Zürich, CHE-115.874.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2410191). Gemäss Erklärung vom 10.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Samyn, Matthieu Frédéric Robert Isalin, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri + Partner Treuhand AG (CHE-107.125.212), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Heinz, von Vitznau, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2067591, Commercial Registry Office Zug, (170)
ENJO Schweiz AG, bisher in Ennetbaden, CHE-113.411.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, Publ. 6091768).
Gründungsstatuten:
26.01.2007.
Statutenänderung:
12.03.2015.
Firma neu:
ARCALIX (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ARCALIX (Suisse) SA) (ARCALIX (Switzerland) Ltd.).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug.
Zweck neu:
Beteiligung an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland sowie die Evaluierung, Vermittlung und Abwicklung von Geschäftsopportunitäten im Rahmen der dadurch geschaffenen Netzwerkkontakte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Sind Namen bzw. Adressen von Aktionären nicht bekannt, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 12.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Heinz, von Vitznau, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann-Hor, Tsering, von Igis, in Ennetbaden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fluri + Partner Treuhand AG (CHE-107.125.212), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Thomas, von Hasle bei Burgdorf, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.