Reports for Rolf Zimmerli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Zimmerli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3835793, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Blue Pillar International AG, in Mägenwil, CHE-212.698.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Rolf, von Oftringen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Rolf, von Stetten (AG), in Mägenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2523191, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Current Technologies International GmbH, in Mägenwil, CHE-112.765.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6331272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willie, Thomas J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Frederick (Maryland/US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Rolf, von Oftringen, in Erlinsbach AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birnbaum, Jay L. , amerikanischer Staatsangehöriger, in Bethesda (Maryland/US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Casey, Thomas J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Chevy Chase (Maryland/US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mollenkopf, James D., amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairfax (Vermont/US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mancini, Raoul Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Honeoye Falls (US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Squier, Mae Harumi, amerikanische Staatsangehörige, in Victor (US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gogel, Raymond E., amerikanischer Staatsangehöriger, in Castle Rock (US), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zabalgogeazcoa Burgos, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Getxo (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2238055, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Blue Pillar International AG, in Mägenwil, CHE-212.698.052. Hauptstrasse 8, 5506 Mägenwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2015 und 23.06.2015.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Software Plattformen und Kommunikations-Energiespargeräten sowie damit zusammenhängenden Technologien und Dienstleistungen;
Software und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen.
Aktienkapital:
100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief und/oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 08.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Willie III, Thomas Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frederick (Maryland/USA) (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Pontius, Jeffrey Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frederick (Maryland/USA) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Zimmerli, Rolf, von Oftringen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.