Reports for Mahsa Zabara
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mahsa Zabara
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006053436, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
InSciTe Consulting GmbH, in Freienbach, CHE-130.848.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2024, Publ. 1006000418).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zabara, Alexandru-Florian, rumänischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200'000 Stammanteilen zu je CHF 0.10 [bisher: mit 100'000 Stammanteilen zu je CHF 0.10];
Zabara, Mahsa, australische Staatsangehörige, in Freienbach, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100'000 Stammanteilen zu je CHF 0.10].
Publication number: HR02-1005580314, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
T-LVG TECHNOLOGIES AG, in Freienbach, CHE-158.690.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2022, Publ. 1005539959).
Statutenänderung:
04.10.2022.
Sitz neu:
Galgenen.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 45, 8854 Galgenen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Graziano, von Adliswil, in Langnau am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zabara, Alexandru Florian, rumänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Swamy, Sanjeev, indischer Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zabara, Masha, australische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005451117, Commercial Registry Office Zug, (170)
Livinguard AG, in Cham, CHE-261.985.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005422239).
Statutenänderung:
28.03.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.03.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 01.10.2019 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.10.2019 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.02.2019 geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chokhani, Manish, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Civelli, Carlo, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübner-Dütschler, Christine, von Eggiwil, in Brione sopra Minusio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurien, Ashok, indischer Staatsangehöriger, in Delhi (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nanavati, Ajay, indischer Staatsangehöriger, in Bangalore (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pronk, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swamy, Sanjeev, indischer Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zabara, Masha, australische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.