Reports for Christine Wyss Martinez Castillo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Wyss Martinez Castillo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005744818, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Schlossmatt, in Bern, CHE-104.057.264, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780273).
Domizil neu:
c/o Dominic Nellen, Effingerstrasse 9, 3011 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen, Dominic Olivier, von Baltschieder, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aerni, Marco, von Zollikofen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Barbara, von Wattwil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss Martinez Castillo, Christine, von Alchenstorf, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005582249, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kulturagentur desto-besser.ch GmbH, in Bern, CHE-114.561.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2008, S.3, Publ. 4714552).
Firma neu:
Kulturagentur desto-besser.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Klaus, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Christine, von Alchenstorf, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1928821, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Schlossmatt, in Bern, CHE-104.057.264, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1627169).
Domizil neu:
c/o Dominic Nellen, Marktgasse 15, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bill, Monika, von Münchenbuchsee, in Oberhofen am Thunersee, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schutter, Hoiko, von Biel/Bienne, in Wabern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Christina, von Zell LU und Grosswangen, in Roggwil BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann, Marc, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen, Dominic Olivier, von Baltschieder, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Marco, von Zollikofen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Barbara, von Wattwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss Martinez Castillo, Christine, von Alchenstorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.