Reports for Bernhard Wyss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Wyss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3287257, Commercial Registry Office Berne, (36)
Conductix-Wampfler AG, in Neuenegg, CHE-106.242.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2613671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Bernhard, von Grossaffoltern, in Ersigen, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Adrian Marc, von Oberried am Brienzersee, in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bernés, François, französischer Staatsangehöriger, in Andolsheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in 44240 Sucé-sur-Erdre (FR), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4563072, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wampfler AG, in Neuenegg, CH-035.3.006.273-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 11.06.2003, S. 3, Publ. 1028700).
Statutenänderung:
6.06.2008.
Firma neu:
Conductix-Wampfler AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Bernhard, von Grossaffoltern, in Ersigen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kirchberg BE].
Publication number: 1028700, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wampfler AG, in Neuenegg, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Energie- und Stromzuführungen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2002, S. 3, Publ. 716070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fund, Hans-Peter, von Landiswil, in Thun, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Bernhard, von Grossaffoltern, in Kirchberg BE, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.