Reports for Roger Marco Wyler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Roger Marco Wyler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005186756, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Handyman GmbH, in Bubikon, CHE-426.067.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, S.0, Publ. 6820362).
Statutenänderung:
30.04.2021.
Sitz neu:
Rüti (ZH).
Domizil neu:
Spitalstrasse 80, 8630 Rüti ZH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Roger, von Münsingen, in Schänis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bubikon].
Publication number: 972227, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Premiersolutions GmbH, in Bubikon, CH-020.4.039.633-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 28, Publ. 4914940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kartal, Betul, von Münsterlingen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grottke, Peter Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Laupen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Wyler, Roger Marco, von Münsingen, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6820362, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Handyman GmbH, in Bubikon, CH-020.4.046.548-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, Publ. 6494586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Damian, von Glarus Nord, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Roger, von Münsingen, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].