Reports for Brigitte Wüthrich-Lehmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Brigitte Wüthrich-Lehmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004669840, Commercial Registry Office Berne, (36)
Galenica Personalvorsorgestiftung, in Bern, CHE-109.547.699, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500395).
Weitere Adressen:
c/o Avadis Vorsorge AG, Zollstrasse 42, Postfach 1077, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Henri Michel, von Wohlen bei Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Felix Fritz, von Messen und Sumiswald, in Subingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Ulrich, von Seeberg, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich-Lehmann, Brigitte, von Trub, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kneubühler, Dr. Jörg, von Luzern und Schötz, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrey, Regula, von Galmiz, in Bern, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mischler, René, von Wahlern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleuke, Lars, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Munaretto, Nathalie, von Aesch (BL), in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Albert, von Linden, in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Roland, von Zürich, in Tagelswangen (Lindau), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3964043, Commercial Registry Office Berne, (36)
Galenica Personalvorsorgestiftung, in Bern, CHE-109.547.699, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vignot, Julien, von Neyruz (FR), in Avry-sur-Matran (Avry), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frenzen, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbipp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich-Lehmann, Brigitte, von Trub, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3332513, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sigal AG, in Bern, CHE-102.335.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220993).
Statutenänderung:
03.02.2017.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 03.02.2017 und Inventar per 31.12.2016 Aktiven von CHF 358'663'706.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 352'210'351.00 auf die Galenica Finanz AG, in Bern (CHE-265.679.248).
Gegenleistung:
1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Vifor Pharma Finanz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vifor Pharma Finanz SA) (Vifor Pharma Finanz Ltd.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Koordination von Finanzaktivitäten der Unternehmungen der Gruppe und Erbringung von Dienstleistungen an diese und an Dritte auf allen Gebieten, welche im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Gruppe stehen, insbesondere auf den Gebieten von Finanz und Administration. Die Gesellschaft kann für andere Gesellschaften der Gruppe Finanzierungen und Sicherheiten gewähren und Garantieverpflichtungen übernehmen. Die Gesellschaft ist ferner befugt, Beteiligungen und Liegenschaften zu erwerben, zu halten und zu veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneubühler, Jörg Dr., von Luzern und Schötz, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Daniel Robert, von Volken, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collazzo, Floriano, von Spiez, in Gwatt (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich-Lehmann, Brigitte, von Trub, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigalas, Alexandros, von Pratteln, in Birchwil (Nürensdorf), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Oliver Philipp Dr., von Dagmersellen und Riehen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].