Reports for Werner Würmli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Würmli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6837784, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
QUINTETT INVEST AG, in St. Gallen, CH-320.3.037.155-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S. 14, Publ. 4979772).
Firma neu:
QUINTETT INVEST AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.08.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würmli, Rita, von Häggenschwil und Eschenbach SG, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würmli, Andreas, von Eschenbach SG, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würmli, Peter, von Eschenbach SG, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würmli, Werner, von Eschenbach SG, in St. Gallen, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5739012, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
BEWAG - Beteiligungs AG, St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.3.029.975-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2009, S. 13, Publ. 5251114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würmli, Werner, von Eschenbach SG, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleuler, Markus, von Zollikon, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Peter, von Rohrbach, in Rüeterswil (St. Gallenkappel), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5717728, Commercial Registry Office Zurich, (20)
REGAG Registerstanzerei AG, in Zürich, CH-020.3.921.700-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.1999, S. 1510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleuler, Markus, von Zollikon, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Würmli, Werner, von Eschenbach SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Peter, von Rohrbach, in St. Gallenkappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].