Reports for Anton Wüest
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton Wüest
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5362140, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
S & P Architekten AG, in Reiden, CH-100.3.025.170-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, S. 10, Publ. 4725838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, Kurt, 1964, von Reiden, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüest, Anton, von Büron, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Daniel, von Lüterswil-Gächliwil, in Zug, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4725838, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
S & P Architekten AG, in Reiden, CH-100.3.025.170-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2001, S. 7685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, Kurt, 1939, von Reiden, in Reiden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Kurt Steger, 1964;
Gallo, Tullio, von Niedergösgen, in Wangen b. Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Anton Wüest oder Kurt Steinmann.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obino, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Ruswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Steinmann, Kurt, von Triengen, in Triengen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Anton Wüest];
Steger, Kurt, 1964, von Reiden, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Kurt Steger, 1939];
Wüest, Anton, von Büron, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Kurt Steinmann];
Lufida Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG, in Luzern].
Publication number: 3945190, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft REWO, in Reiden, CH-100.5.009.147-6, Beschaffung von Wohnraum und Bau und Erwerb von Wohnhäusern oder Wohnungen in gemeinsamer Selbsthilfe und zugunsten ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 9, Publ. 3621446).
Firma neu:
Genossenschaft REWO in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ivo, von Flühli und Romoos, in Sursee, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten];
Steinmann, Leo, von Triengen und Ebersecken, in Triengen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten];
Wüest, Anton, von Büron, in Büron, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Würsch, Bruno, von Killwangen und Oberrohrdorf, in Zofingen, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Steger, Kurt, von Reiden, in Reiden, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Steger, Walter, von Reiden, in Reiden, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].