Reports for Romana Wolfsberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Romana Wolfsberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4087883, Commercial Registry Office Berne, (36)
CMW Data Consult AG, in Zollikofen, CHE-106.223.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1374189).
Firma neu:
CMW Data Consult AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfsberger, Moritz, von Lampenberg, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wolfsberger, Romana, von Lampenberg, in Zollikofen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4050025, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bricover Handels-AG, in Riehen, CHE-103.638.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfsberger, Moritz, von Lampenberg, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfsberger, Romana, von Lampenberg, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4436588, Commercial Registry Office Berne, (36)
Eugen Heusser-Stiftung, in Muri bei Bern, CH-035.7.016.175-6, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2001, S. 8950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hungerbühler, Urs Markus, von Sommeri, in Spiez, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messerli, Anton, von Rüeggisberg, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfsberger, Romana, von Lampenberg, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygi, Walter, von Bargen BE, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gavric, Sehija, Staatsangehörige von Bosnien und Herzegowina, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Katharina, von Zäziwil, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.