Reports for Lotti Wohlwend Kupper
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lotti Wohlwend Kupper
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005926412, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Mosaik-Schulen Ostschweiz, in Flawil, CHE-166.811.550, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543387).
Statutenänderung:
15.11.2023.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlwend Kupper, Lotti, von Hagenbuch, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanhart, Patrick, von Diessenhofen, in Wängi, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Karin, von Muolen, in Uzwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aqtashi, Stefanie, von Bichelsee-Balterswil, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004661466, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'758 vom 20.06.2019 Mosaik-Schulen Ostschweiz, in Degersheim, CHE-166.811.550, Verein (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004659039).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlwend Kupper, Lotti, von Hagenbuch, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Wohlwendm Kupper, Lotti].
Publication number: HR01-1004659039, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Mosaik-Schulen Ostschweiz, in Degersheim, CHE-166.811.550, Magdenau, 9116 Wolfertswil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2019.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Führung selbsttragender, jedoch nicht gewinnorientierter Bildungseinrichtungen, welche als Tageseinrichtungen Kinder, Schülerinnen und Schüler gemäss des kantonalen Lehrplans der öffentlichen Schulen des jeweiligen Standortes der Schulen im entsprechenden Kanton (St. Gallen) für die entsprechende Altersstufe bilden. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Mittel:
Einnahmen aus den Beschulungsverträgen, unentgeltlichen Arbeiten der Mitglieder, Spenden und Förderbeiträge, Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Wohlwendm Kupper, Lotti, von Hagenbuch, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chennaoui, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Degersheim, Vizepräsidentin des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanhart, Patrick, von Diessenhofen, in Wängi, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltebrand, Kurt, von Winkel, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Külling, Franziska, von Küttigen, in Münchwilen TG, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.