Reports for Rudolf Witschi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Witschi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004597634, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brunnengenossenschaft Hindelbank, in Hindelbank, CHE-101.852.704, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, S.0, Publ. 1622635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witschi, Rudolf, von Bäriswil, in Hindelbank, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Beat, von Lützelflüh, in Hindelbank, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Kassier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Joss, Christian, von Wald (BE), in Hindelbank, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 4555024, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brunnengenossenschaft Hindelbank, in Hindelbank, CH-053.5.000.988-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.1999, S. 7205).
Statutenänderung:
2.06.2008.
Domizil neu:
c/o Peter Grossenbacher, Bernstrasse 4, 3324 Hindelbank.
Zweck neu:
Die Genossenschaft versorgt die Mitglieder im Rahmen der zur Verfügung stehenden Menge mit Trink- und Brauchwasser. Sie sorgt für eine dauernd der Lebensmittelgesetzgebung entsprechende Qualität.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Streichung der Bestimmung bezüglich Haftung/Nachschusspflicht von Amtes wegen gemäss Art. 87 Abs. 1 lit. j HRegV] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung. Unbeschränkte Nachschusspflicht jedes Genossenschafters.].
Mitteilungen an die Genossenschafter:
direkt an die einzelnen Mitglieder, allenfalls SHAB. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 18.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Hindelbank, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Urs, von Hindelbank, in Hindelbank, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Witschi, Rudolf, von Bäriswil, in Hindelbank, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].