Reports for Erich Willi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Erich Willi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2955357, Commercial Registry Office Berne, (36)
MDC Max Daetwyler AG, in Bleienbach, CHE-356.414.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2370943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brudermann, Hans Jörg, von Rumisberg, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Martin, von Zuchwil, in Selzach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Erich, von Ehrendingen, in St. Urban (Pfaffnau), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wullschleger, Martin, von Zofingen, in Strengelbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwyler, Ralph, von Staffelbach, in Bleienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1472755, Commercial Registry Office Berne, (36)
MDC Max Daetwyler AG, in Bleienbach, CHE-356.414.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 958099).
Statutenänderung:
27.03.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Bleienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Mark, von Solothurn und Wald ZH, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, René Dr., von Pratteln, in Madiswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trösch, Beat, von Thunstetten, in Thunstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Adrian, von Zäziwil, in Boll (Vechigen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantner, Simon, von Grabs, in Jegenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Heid, Roger, von Luterbach, in Herzogenbuchsee, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Raphaël, von Muhen, in Schenkon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Lang, Severin, von Baden, in Aefligen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Martin, von Zuchwil, in Selzach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wechsler, Thomas, von Solothurn, in Subingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Erich, von Ehrendingen, in St. Urban (Pfaffnau), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Treviso Revisions AG (CH-320.3.047.931-5)].
Publication number: 6751998, Commercial Registry Office Berne, (36)
MDC Max Daetwyler AG, in Bleienbach, CH-036.3.054.084-1, Flugplatz, 3368 Bleienbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Präzisions-Maschinenfabrik sowie den Handel mit Maschinen, Werkzeugen und Geräten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben, verwerten und veräussern, sowie alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.06.2012 und Inventar per 01.01.2012 Aktiven von CHF 33'698'747.30 und Fremdkapital von CHF 20'422'442.24 der MDC Max Daetwyler AG (neu: Daetwyler Global Tec Holding AG), in Bleienbach (CH-053.3.005.236-4), wofür 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Bleienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Mark, von Solothurn und Wald ZH, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantner, Simon, von Grabs, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartmann, René Dr., von Pratteln, in Madiswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunziker, Raphaël, von Muhen, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trösch, Beat, von Thunstetten, in Thunstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Willi, Erich, von Ehrendingen, in St. Urban (Pfaffnau), mit Kollektivprokura zu zweien;
Treviso Revisions AG (CH-320.3.047.931-5), in St. Gallen, Revisionsstelle.